ymddiriedolwyr ST MATTHEW'S HIGH BROOMS PRE SCHOOL
Rhif yr elusen: 1033642
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monaz Minoo Parry | Cadeirydd | 07 June 2022 |
|
|||||
Katy Seedhouse | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|||||
Gemma Louise Chalklin | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|
||||
Charlotte Elizabeth Franklin | Ymddiriedolwr | 27 September 2018 |
|
|
||||
Laura Clark | Ymddiriedolwr | 09 September 2014 |
|
|
||||
Mrs Gilly Taylor | Ymddiriedolwr | 09 September 2014 |
|
|
||||
Kirsty Michelle Carter | Ymddiriedolwr | 10 September 2007 |
|
|
||||
Elizabeth Ann Young | Ymddiriedolwr | 01 January 2004 |
|
|
||||
MARIAN ARMOUR | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.