Hanes ariannol THE ALAN BRIGHT SCIENCE AWARD FUND
Rhif yr elusen: 1034563
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2007 | 30/06/2008 | 30/06/2009 | 30/06/2010 | 30/06/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £71 | £88 | £55 | £5 | £4 | |
|
Cyfanswm gwariant | £175 | £200 | £200 | £200 | £200 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.