ymddiriedolwyr 53RD COVENTRY (BERKSWELL) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1034873
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN PAGE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Christopher James Naylor | Ymddiriedolwr | 26 April 2024 |
|
|
||||
Lucy Grace Bishop | Ymddiriedolwr | 26 April 2024 |
|
|
||||
Dr Clare Louise Walker | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
Dr Alison Goonwardane Brown | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
Edward Davison | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
CONNOR O'TOOLE | Ymddiriedolwr | 15 August 2018 |
|
|
||||
DONALD LEON BISHOP | Ymddiriedolwr | 17 July 2018 |
|
|
||||
IAN PAGE | Ymddiriedolwr | 03 October 2013 |
|
|
||||
JUDITH ISABEL APPLEGARTH | Ymddiriedolwr | 28 September 2013 |
|
|
||||
EWEN PETER MALCOLM PHILLIPS | Ymddiriedolwr | 28 September 2013 |
|
|
||||
NIGEL ALAN FOSTER | Ymddiriedolwr | 28 September 2013 |
|
|
||||
LYNNE PAYNE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD JOHN TALBOYS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NORMAN FRANCIS THOMPSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.