Hanes ariannol SUSSEX RURAL COMMUNITY COUNCIL
Rhif yr elusen: 1035401
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.86m | £631.96k | £517.18k | £536.70k | £413.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £657.96k | £549.15k | £595.16k | £590.17k | £443.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £246.39k | £103.54k | N/A | N/A | £74.60k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £60.77k | £51.08k | £249.92k | £233.68k | £81.17k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.68k | £8.36k | £59.59k | £56.06k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £698.31k | £615.35k | £438.64k | £472.29k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.76k | £8.26k | £16.06k | £8.35k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £1.15m | £0 | £2.89k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £2.53k | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £657.96k | £549.15k | £595.16k | £590.17k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.07k | £3.29k | £4.02k | £4.34k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.