Hanes ariannol HUNTON AND LINTON UNDER FIVES PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1035846
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £87.98k | £98.35k | £122.64k | £103.23k | £103.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £79.29k | £81.60k | £110.01k | £106.30k | £115.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £79.22k | £63.69k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £12.75k | £6.16k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.