Hanes ariannol ELLESMERE DUCKLINGS PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1036589
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £104.11k | £91.90k | £75.30k | £65.09k | £51.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £83.67k | £79.47k | £67.63k | £57.71k | £51.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £56.18k | £40.97k | £43.88k | £19.67k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.