Hanes ariannol Muskham Preschool

Rhif yr elusen: 1036670
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £77.49k £98.35k £92.66k £106.64k £76.17k
Cyfanswm gwariant £74.20k £79.51k £97.09k £95.04k £85.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £52.20k £85.79k N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £63.27k £74.98k £55.95k