Hanes ariannol ABERHAFESP PLAYGROUP AND PARENT AND TODDLERS
Rhif yr elusen: 1036811
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2004 | 31/08/2005 | 31/08/2006 | 13/09/2007 | 31/08/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.28k | £3.45k | £3.71k | £3.40k | £3.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.84k | £2.86k | £3.92k | £3.58k | £3.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.