Hanes ariannol CHICHESTER U3A

Rhif yr elusen: 1037027
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024 31/03/2025
Cyfanswm Incwm Gros £15.48k £18.88k £18.88k £38.02k £37.14k
Cyfanswm gwariant £11.44k £12.40k £12.40k £38.00k £31.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A