Ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF COLLIER STREET SCHOOL

Rhif yr elusen: 1037151
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Martha Montagne Cadeirydd 17 October 2023
Dim ar gofnod
Helen Cross Ymddiriedolwr 02 October 2024
Dim ar gofnod
Chelsey Akam Ymddiriedolwr 02 October 2024
Dim ar gofnod
Gemma Elliott-Dunn Ymddiriedolwr 22 October 2022
Dim ar gofnod
Emma Howard Ymddiriedolwr 12 October 2021
Dim ar gofnod
Hannah Sibley Ymddiriedolwr 06 October 2021
Dim ar gofnod