Hanes ariannol BISHOP ETON SCHOOL BUILDING FUND
Rhif yr elusen: 1038371
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2005 | 05/04/2006 | 05/04/2007 | 05/04/2008 | 05/04/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.86k | £1.49k | £4.30k | £3.29k | £4.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £25.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.