Hanes ariannol THE PARENT TEACHER ASSOCIATION OF HORNCASTLE COUNTY PRIMARY SCHOOL
Rhif yr elusen: 1040147
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.02k | £18.50k | £9.35k | £6.11k | £5.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.76k | £17.32k | £12.35k | £9.41k | £8.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.