Hanes ariannol AMBASSAGE DU CHRISTUS
Rhif yr elusen: 1040266
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 11/01/2007 | 11/01/2008 | 11/01/2009 | 11/01/2010 | 11/01/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.06k | £2.25k | £2.29k | £2.36k | £2.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.77k | £1.87k | £2.17k | £2.17k | £2.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.