Hanes ariannol SANDY LANE PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1041143
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £81.58k | £85.38k | £111.72k | £98.95k | £90.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £86.99k | £86.10k | £83.55k | £88.26k | £91.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £73.58k | £75.14k | £95.22k | N/A | £81.69k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.