ymddiriedolwyr REST BAY LIFEGUARD CLUB
Rhif yr elusen: 1041392
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melanie Taylor | Ymddiriedolwr | 30 June 2019 |
|
|
||||
Laura McCloy | Ymddiriedolwr | 30 June 2019 |
|
|
||||
Matthew Davies | Ymddiriedolwr | 11 June 2017 |
|
|
||||
RICHARD CASTLE | Ymddiriedolwr | 11 June 2017 |
|
|
||||
Stephen Taylor | Ymddiriedolwr | 15 June 2016 |
|
|
||||
Sam McCloy | Ymddiriedolwr | 01 June 2015 |
|
|
||||
Arran Bluck | Ymddiriedolwr | 01 June 2014 |
|
|
||||
ANDY MORGAN | Ymddiriedolwr | 04 September 2013 |
|
|
||||
CHRISTOPHER BLUCK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JEFFREY GEORGE PAGE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Chris Page | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LESLEY PAGE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.