Hanes ariannol ABERDARE TOWN CENTRE PROJECT/CHEQUERS YOUTH FACILITY
Rhif yr elusen: 1041423
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £91.09k | £87.46k | £16.47k | £198 | £50 | |
|
Cyfanswm gwariant | £103.08k | £92.04k | £65.04k | £517 | £517 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.