Hanes ariannol EGERTON PRE-SCHOOL PLAYGROUP (KENT)
Rhif yr elusen: 1042015
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 10/04/2018 | 10/04/2019 | 10/04/2020 | 10/04/2021 | 10/04/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £51.37k | £48.26k | £45.70k | £49.24k | £88.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £43.05k | £48.30k | £50.91k | £55.30k | £95.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £32.13k | £36.76k | £32.82k | £41.48k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £1.05k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.