Hanes ariannol ACTOMED LIMITED
Rhif yr elusen: 1042455
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2006 | 30/09/2007 | 30/09/2008 | 30/09/2009 | 30/09/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.52k | £11.94k | £12.16k | £10.48k | £4.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.99k | £5.86k | £4.76k | £70.71k | £185.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.