Hanes ariannol LEEGOMERY UNDER FIVES PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1043274
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £48.64k | £27.81k | £56.63k | £49.12k | £65.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £48.86k | £44.35k | £50.29k | £47.50k | £57.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £38.54k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | £52.58k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.