Hanes ariannol THE COFFEY CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1043549
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2011 | 05/04/2012 | 05/04/2013 | 05/04/2014 | 05/04/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.39k | £17.00k | £7.00k | £12.27k | £3.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.04k | £4.10k | £8.99k | £6.50k | £15.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.