Hanes ariannol HALLGARTH RESIDENTS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1044211
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2006 | 31/05/2007 | 31/05/2008 | 31/05/2009 | 31/05/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.33k | £5.72k | £5.46k | £4.78k | £6.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.34k | £4.68k | £4.18k | £3.56k | £9.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.