Hanes ariannol BUXTON PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1044583
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £55.64k | £73.43k | £51.44k | £70.28k | £85.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £50.93k | £61.78k | £60.35k | £67.41k | £81.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £43.47k | £54.29k | £62.28k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £5.00k | £2.28k | £795 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.