Hanes ariannol THE BEORMUND COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 1045008
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £236.27k | £234.98k | £207.09k | £193.08k | £213.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £261.65k | £198.57k | £256.22k | £191.12k | £266.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £93.60k | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £93.60k | £69.75k | £69.75k | £64.26k | £49.75k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.