Hanes ariannol THE COPSEWOOD EDUCATION TRUST
Rhif yr elusen: 1047219
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.81m | £1.89m | £1.85m | £1.88m | £1.77m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.85m | £1.91m | £1.43m | £1.67m | £1.69m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £571.85k | £105.08k | £120.79k | £276.84k | £129.73k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £515.54k | £816.50k | £1.37m | £1.61m | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £718.82k | £972.37k | £347.75k | £0 | £5.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £204 | £62 | £21 | £6 | £56 | |
|
Incwm - Arall | £359 | £915 | £7.35k | £0 | £1.63m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.65m | £1.24m | £198.82k | £498.98k | £305.86k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £199.94k | £501.03k | £892.04k | £1.17m | £1.38m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.75k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £165.47k | £336.96k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.