Hanes ariannol NORTH LEEDS COMMUNITY NURSERY
Rhif yr elusen: 1047355
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £351.66k | £318.86k | £316.64k | £337.89k | £353.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £311.66k | £289.89k | £305.94k | £323.57k | £344.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £109.33k | N/A | N/A | £102.79k | £117.75k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £148.47k | £5.00k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.