ymddiriedolwyr NEW LIFE CHURCH - OKEHAMPTON
Rhif yr elusen: 1050313
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David James Cook | Cadeirydd | 01 September 2004 |
|
|
||||
Robert E Colbear | Ymddiriedolwr | 12 January 2023 |
|
|
||||
Rev Ian Edward Samuel | Ymddiriedolwr | 12 January 2023 |
|
|
||||
Alexander Betambeau | Ymddiriedolwr | 30 August 2019 |
|
|
||||
LAWRENCE PLEDGER | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
STEPHEN WATERS | Ymddiriedolwr | 13 July 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.