Hanes ariannol CYLCH MEITHRIN LLANDRINDOD
Rhif yr elusen: 1056540
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £48.55k | £52.36k | £41.64k | £50.96k | £46.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £46.70k | £55.12k | £43.22k | £38.21k | £43.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £34.82k | £51.37k | £40.08k | £31.90k | £33.66k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £13.47k | £12.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.