Hanes ariannol LITTLE ACORNS PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1056926
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £146.98k | £145.85k | £131.97k | £129.61k | £140.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £137.36k | £143.85k | £139.73k | £120.29k | £135.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £112.54k | £103.62k | £86.91k | £94.35k | £97.14k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.