ymddiriedolwyr HARROGATE ST ANDREW'S PLAYERS
Rhif yr elusen: 1057953
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIZABETH FRANCES LANCASTER | Cadeirydd | 29 November 2011 |
|
|
||||
Jac Ellis William Davies | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|
||||
Megan Kate Matthews | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|
||||
Victoria Anne Eustace | Ymddiriedolwr | 22 January 2020 |
|
|||||
Victoria Caroline Louise Moor | Ymddiriedolwr | 10 June 2019 |
|
|
||||
COLIN RONNIE HADLEY | Ymddiriedolwr | 21 June 2017 |
|
|
||||
Charlotte Anne McCamley | Ymddiriedolwr | 29 June 2016 |
|
|
||||
Luke David Wilby | Ymddiriedolwr | 29 June 2016 |
|
|
||||
Jacqueline Veronika Nyss Bell | Ymddiriedolwr | 28 November 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.