Hanes ariannol BISLEY PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1058597
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2014 | 30/04/2015 | 30/04/2016 | 30/04/2017 | 30/04/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.28k | £17.54k | £19.75k | £14.35k | £23.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.53k | £18.51k | £19.49k | £17.41k | £19.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.