Hanes ariannol GREAT YARMOUTH & WAVENEY MIND
Rhif yr elusen: 1059886
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 30/06/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £559.20k | £818.89k | £1.16m | £1.26m | £2.01m | |
|
Cyfanswm gwariant | £586.29k | £775.31k | £956.41k | £1.07m | £1.92m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £377.28k | £603.57k | £896.60k | £1.03m | £1.77m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £38.81k | £0 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £179.26k | £115.07k | £145.66k | £58.75k | £93.37k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £346.89k | £689.10k | £973.43k | £1.12m | £1.79m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £222 | £222 | £442 | £71 | £2.75k | |
|
Incwm - Arall | £32.83k | £14.49k | £37.23k | £76.07k | £124.09k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £560.18k | £775.31k | £956.41k | £1.07m | £1.91m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | £6.23k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £26.11k | £40.20k | £38.56k | £38.56k | £70.44k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.