ymddiriedolwyr CHURCHDOWN MALE VOICE CHOIR
Rhif yr elusen: 1060177
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGER HIGGS | Cadeirydd | 22 February 2016 |
|
|
||||
john basford | Ymddiriedolwr | 31 March 2023 |
|
|
||||
Michael St John-Green | Ymddiriedolwr | 19 February 2018 |
|
|
||||
Michael David Pictor | Ymddiriedolwr | 20 February 2017 |
|
|
||||
Tim Price | Ymddiriedolwr | 20 February 2017 |
|
|
||||
IAN BLOWERS | Ymddiriedolwr | 05 September 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.