ymddiriedolwyr ALL SAINTS SINGERS SUTTON COURTENAY
Rhif yr elusen: 1061056
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandra Knowles | Cadeirydd | 24 May 2018 |
|
|
||||
Nicholas John Dunton | Ymddiriedolwr | 13 October 2023 |
|
|
||||
Ian Geoffrey Duncalf | Ymddiriedolwr | 13 October 2023 |
|
|
||||
Judith Verdon | Ymddiriedolwr | 21 October 2022 |
|
|
||||
William Rector Hudson | Ymddiriedolwr | 25 September 2020 |
|
|
||||
Dr Katherine Harrop-Griffiths | Ymddiriedolwr | 25 September 2020 |
|
|||||
Neil Weston | Ymddiriedolwr | 12 July 2019 |
|
|
||||
Susan King | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.