Hanes ariannol THE SALISBURY DIOCESAN DEAF ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 200607
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £46.49k | £62.19k | £121.33k | £64.27k | £67.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.54k | £33.39k | £48.29k | £50.03k | £51.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.