ymddiriedolwyr THE LUTON WAR MEMORIAL FUND
Rhif yr elusen: 200608
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Sargent Mr | Ymddiriedolwr | 24 June 2021 |
|
|
||||
John Parker | Ymddiriedolwr | 24 June 2021 |
|
|
||||
Andrew Milne | Ymddiriedolwr | 11 March 2021 |
|
|
||||
Derek Sullivan | Ymddiriedolwr | 05 March 2020 |
|
|
||||
COUNCILLOR THOMAS SHAW | Ymddiriedolwr | 01 August 2017 |
|
|
||||
MR TERRY HENNESSEY | Ymddiriedolwr | 24 January 2014 |
|
|
||||
Kathleen Kyne | Ymddiriedolwr | 17 April 2013 |
|
|
||||
JOHN GILMOUR | Ymddiriedolwr | 24 January 2013 |
|
|||||
ALLAN OLIVER | Ymddiriedolwr | 24 January 2013 |
|
|
||||
MR DON TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.