Hanes ariannol MR WILLATS' CHARITY
Rhif yr elusen: 202269
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.22m | £1.21m | £1.21m | £1.28m | £1.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.08m | £1.12m | £964.94k | £1.14m | £1.05m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.22m | £1.21m | £1.21m | £1.28m | £1.33m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £8.60k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £398.99k | £426.83k | £358.82k | £396.84k | £334.35k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £680.04k | £693.40k | £606.12k | £741.64k | £717.07k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £33.85k | £0 | £40.07k | £34.73k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £313.33k | £250.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £6.53k | £4.85k | £4.81k | £5.35k | £5.05k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.