ymddiriedolwyr PURTON UNITED CHARITIES
Rhif yr elusen: 203748
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER GRIFFIN | Ymddiriedolwr | 15 January 2013 |
|
|
||||
PAUL SIDNEY YOUNG | Ymddiriedolwr | 15 January 2013 |
|
|
||||
CHRISTOPHER NEW | Ymddiriedolwr | 26 November 1997 |
|
|
||||
NEIL MILES | Ymddiriedolwr | 12 November 1996 |
|
|
||||
ANTHONY DEREK MATTHEWS | Ymddiriedolwr | 30 January 1982 |
|
|
||||
Jennifer Barnes | Ymddiriedolwr | 16 January 1979 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.