ymddiriedolwyr MALVERN WELLS VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 206763
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL GEORGE JACKSON | Cadeirydd |
|
||||||
Jean Williams | Ymddiriedolwr | 30 October 2022 |
|
|||||
Ken Beecroft | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
MR Nick Merriman | Ymddiriedolwr | 28 March 2017 |
|
|
||||
Jim Black | Ymddiriedolwr | 10 March 2014 |
|
|
||||
IAN ROBERT BURRAGE | Ymddiriedolwr | 12 April 2013 |
|
|
||||
DAVID ARTHUR WALKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DOREEN GRAHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.