Hanes ariannol FETHERSTONHAUGH RELIEF IN SICKNESS CHARITY

Rhif yr elusen: 208200
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 19/02/2020 19/02/2021 19/02/2022 19/02/2023 19/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £369 £280 £824 £337 £1.89k
Cyfanswm gwariant £0 £35 £0 £30 £2.84k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A