ymddiriedolwyr THE KENT ORNITHOLOGICAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 212489
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Andre Robert Farrar | Cadeirydd | 11 April 2019 |
|
|||||
MARTIN JAMES COLLINS | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
GARY NORMAN HOWARD | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|
||||
Kieron James Palmer | Ymddiriedolwr | 07 April 2021 |
|
|
||||
MURRAY JOHN ORCHARD | Ymddiriedolwr | 13 April 2017 |
|
|
||||
KEITH CHARLES PRIVETT | Ymddiriedolwr | 04 October 2012 |
|
|
||||
BRENDAN AUSTIN RYAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BARRY WRIGHT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR MIKE HENTY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTOPHER GORDON KELSO ROOME | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBIN MACE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.