ymddiriedolwyr W W PRESCOTT'S CHARITY
Rhif yr elusen: 214933
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paula Debra Elliott | Ymddiriedolwr | 28 August 2023 |
|
|
||||
Sean Baggaley | Ymddiriedolwr | 08 August 2023 |
|
|
||||
Lynn Brandwood | Ymddiriedolwr | 21 April 2023 |
|
|
||||
Rachel Wise | Ymddiriedolwr | 31 March 2023 |
|
|
||||
Colin Roy Barson | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Janet Mobbs | Ymddiriedolwr | 23 January 2020 |
|
|
||||
Rev Clive Larsen | Ymddiriedolwr | 13 March 2019 |
|
|
||||
Rev Miles Howarth | Ymddiriedolwr | 09 December 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.