Ymddiriedolwyr PUDLESTON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 215181

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Rupert Dominic Anton | Cadeirydd | 01 April 2023 |
|
|||||
Graham Paul Bailey | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Amelia Catherine Wells | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Stephen Robert Sellers | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Sarah Ann Williams | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
RACHEL BAILEY | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Emma Jane Hayton-Lee | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Janet Village | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Vicki Jean Connop | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.