ymddiriedolwyr OVERTON AND DISTRICT MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 222121
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Philip Korab | Cadeirydd | 03 May 2016 |
|
|
||||
Christine Brearton | Ymddiriedolwr | 07 May 2024 |
|
|
||||
Christine Marilyn Mashiter | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Janice Harker | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Rebecca Elizabeth Amy West | Ymddiriedolwr | 06 September 2021 |
|
|
||||
Tim Wingate | Ymddiriedolwr | 07 May 2019 |
|
|
||||
Alan Harker | Ymddiriedolwr | 07 May 2019 |
|
|
||||
Philip Fleming | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
Dr Andrew Charles Kenney | Ymddiriedolwr | 03 July 2017 |
|
|
||||
SUZANNE JONES | Ymddiriedolwr | 03 November 2014 |
|
|
||||
WILLIAM ANTHONY MASHITER | Ymddiriedolwr | 11 November 2011 |
|
|
||||
DR JACI DEAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.