ymddiriedolwyr KYTES
Rhif yr elusen: 223067
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIAN WINGATE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Christopher Sharwood-Smith | Ymddiriedolwr | 30 April 2024 |
|
|
||||
Jane Victoria Cox | Ymddiriedolwr | 17 February 2021 |
|
|
||||
Dr Deborah Taverner | Ymddiriedolwr | 04 February 2020 |
|
|
||||
NICOLE STOUT | Ymddiriedolwr | 20 October 2014 |
|
|
||||
TRICIA SMITH | Ymddiriedolwr | 24 July 2014 |
|
|
||||
MR TIM O'BRIEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.