ymddiriedolwyr GWENT FEDERATION OF WOMEN'S INSTITUTES
Rhif yr elusen: 227597
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lynn Elizabeth Ann Davies | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||
Alison Nicholls | Ymddiriedolwr | 15 April 2023 |
|
|
||||
Karen Green | Ymddiriedolwr | 15 April 2023 |
|
|
||||
Mary Edmunds | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Nicola Awni | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
Barbara Charmain Caroline Atton | Ymddiriedolwr | 12 April 2021 |
|
|||||
Mary Clarke | Ymddiriedolwr | 15 April 2020 |
|
|
||||
Rosanna O'Shea | Ymddiriedolwr | 18 April 2018 |
|
|||||
JUDITH ROBINA MARGARET MEESE | Ymddiriedolwr | 21 January 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.