Hanes ariannol METCALFE SMITH TRUST
Rhif yr elusen: 228891
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2011 | 30/06/2012 | 30/06/2013 | 30/06/2014 | 30/06/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.03k | £23.33k | £28.74k | £26.11k | £35.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.70k | £31.36k | £24.37k | £37.35k | £36.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.