ymddiriedolwyr ESHOLT WAR MEMORIAL INSTITUTE
Rhif yr elusen: 229139
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILLIAM MURRAY BARKER | Cadeirydd |
|
|
|||||
David Crossland | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Deborah Jayne Kemp | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
David Schofield | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Peter Fawcett | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Anthony Flood | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
||||
Keith Mollkin | Ymddiriedolwr | 02 July 2022 |
|
|
||||
Christine Darwin | Ymddiriedolwr | 13 March 2022 |
|
|
||||
Stephen Paul Darwin | Ymddiriedolwr | 13 March 2022 |
|
|
||||
Ruth Thompson | Ymddiriedolwr | 12 December 2018 |
|
|
||||
MR ANDY BLACKWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT CROTHERS BARKER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.