Dogfen lywodraethu THE TEULU JAMES PANTYFEDWEN EISTEDDFODAU TRUST
Rhif yr elusen: 233226
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED DATED THE 14 NOVEMBER 1963 AS VARIED 11 AUGUST 1965 AND 28 MARCH 1966. SCHEME OF THE 1 JULY 1968. AS AMENDED BY SCHEME DATED 29 JUN 2018
Gwrthrychau elusennol
THE FUNDS ARE TO BE USED FOR THE ESTABLISHMENT AND SUPPORT OF EISTEDDFODAU ON TWO SEPARATE DAYS IN EVERY YEAR AT PONTRHYDFENDIGAID IN THE COUNTY OF CARDIGAN.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
PONTRHYDFENDIGAID
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.