Hanes ariannol BEETON, BARRICK AND BECK RELIEF IN NEED CHARITY
Rhif yr elusen: 234571
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 22/09/2019 | 22/09/2020 | 22/09/2021 | 22/09/2022 | 22/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.17k | £19.43k | £5.50k | £5.82k | £5.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.00k | £17.28k | £6.58k | £5.38k | £4.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.