ymddiriedolwyr HOYLAKE CHAMBER CONCERT SOCIETY
Rhif yr elusen: 243866
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA-IL KIM | Cadeirydd | 05 July 2011 |
|
|
||||
Elisabeth Diane Rushworth | Ymddiriedolwr | 08 May 2023 |
|
|
||||
Susan Christine Williams | Ymddiriedolwr | 07 June 2021 |
|
|
||||
Dr Elaine Christina Sanderson | Ymddiriedolwr | 24 August 2020 |
|
|
||||
PROFESSOR PAUL TIMOTHY BAINES | Ymddiriedolwr | 26 September 2018 |
|
|
||||
David John Stevenson | Ymddiriedolwr | 19 May 2014 |
|
|
||||
KATHARINE JANE CLARE HOOPER | Ymddiriedolwr | 02 December 2013 |
|
|
||||
LAWRENCE EDWARD GARTSIDE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.